(2331)精英的股價資訊
2331 精英 | 資料日期 : 2024-09-19 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
成交價 | 昨收 | 漲跌價 | 漲跌幅 | 振幅 | 開盤 | 最高 | 最低 |
24.8 | 24.8 | 0.4 | 0.0164 | 0.0184 | 24.5 | 24.8 | 24.35 |
成交張數 | 成交金額 | 成交筆數 | |||||
1411000 | 34728650 | 805 | |||||
昨日收盤 | 昨日張數 | 昨日金額 | 昨日筆數 | ||||
24.4 | 1396000 | 805 | 34362250 |
公司基本資料 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 精英電腦股份有限公司 | ||||
股票代號 | 2331 精英 ECS | ||||
上市櫃 | 上市 | 面值 | NT 10 | ||
資本額 | 5574029680 | ||||
成立日 | 1987-05-05 | ||||
掛牌日 | 1994-09-20 | ||||
董事長 | 鍾依文 | ||||
總經理 | 王金來 | ||||
發言人 | 鍾逸青 | 電話 | (02)2162-1177 | ||
網址 | www.ecs.com.tw | ||||
地址 | 台北市內湖區堤頂大道二段239號 | ||||
私募股 | 0 | 特別股 | 0 |
(2331)精英的最新消息
日期 | 標題 | 內容 |
---|---|---|
2024-09-13 00:17:55 | 《台北股市》投信12日買超股:中信金、聯電、華南金 | 【時報-台北電】台股12日加權指數收21653.25點,漲622.25點或2.96%,總成交值3164.29億元。三大法人買超481.56億元,其中外資買超363.73億元,投信、自營商分別買超38. |
2024-09-12 08:22:05 | 《台北股市》投信12日買超前十大 力挺中信金、聯電 連吃11萬張 | 【時報-台北電】台股12日加權指數收21653.25點,漲622.25點或2.96%,總成交值3080.30億元。三大法人買超482.63億元,其中外資買超363.73億元,投信、自營商分別買超39. |
2024-09-10 00:11:36 | 《業績-電週邊》精英8月營收為15.58億元,年增12.77% | 【時報-快訊】精英(2331)8月營收(單位:千元) 項目 8月營收 1- 8月營收 113年度 1,558,009 11,727,662 112年同期 1,381,629 13,960,600 增減 |
2024-09-08 23:28:42 | 美股上週五下跌,台股週一繃緊神經 | 【財訊快報/魏聖峰】從9月初至今公布一連串美國經濟成長數據,仍顯示美國經濟並不理想,聯準會9月降息前夕,為了達到讓聯準會屈服市場力量,先殺股票期待聯準會9月能降息兩碼。上個月,美股和國際股市也曾因為美 |
2024-09-04 06:23:24 | 〈台股盤後〉 慘跌999點史上第三大跌點 均線全失留下空方大缺口 | 台股今 (4) 日電子權值股全倒,加上 AI 族群臉黑,大盤一度跌逾千點,雖然隨後跌幅稍收斂,但終場仍跌 999.46 點,成為台股史上第三大跌點,摜破所有均線,以 21092.75 點作收,成交量 |
2024-08-30 11:00:09 | 大同董事長王光祥 接任精英電腦董事長 | (中央社記者吳家豪台北2024年8月30日電)精英電腦(2331)前董事長鍾依文於8月8日請辭,母集團大同(2371)28日改派大同董事長王光祥擔任法人董事代表,今天精英召開董事會推選王光祥為董事長、 |
2024-08-30 08:27:44 | 《電週邊》精英副董事長 陳明星接任 | 【時報-台北電】精英(2331)董事會推選陳明星接任副董事長,即日起生效。(編輯:龍彩霖) |
2024-08-30 08:27:42 | 大同王光祥 接任精英電腦新董座 | 精英電腦(2331)8月初因原董事長鍾依文請辭,空出的一席董事席次,28日由母集團大同公司改派懸缺的法人代表人、大同董事長王光祥擔任。30日精英召開董事會、推舉王光祥出任董事長,接續會否再有高層人士異 |
2024-08-30 08:12:05 | 【公告】精英董事會推選副董事長 | 日 期:2024年08月30日公司名稱:精英(2331)主 旨:精英董事會推選副董事長發言人:鍾逸青說 明:1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/302.人員別(請輸入董事長或總經理):副董 |
2024-08-30 08:08:43 | 《電週邊》精英董事長 王光祥擔任 | 【時報-台北電】精英(2331)新任董事長由王光祥擔任,今日起生效。(編輯:邱致馨) |
Page 1 of 2